[Livro de óbitos da paróquia de S. João Evangelista]
- PT ILCAE PSJE/AR/RO/001
- Documento composto
- 1929-02-14-1954-09-19
Parte de Paróquia de S. João Evangelista
Livro de registo de óbitos da igreja de S. João Evangelista.
9 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
[Livro de óbitos da paróquia de S. João Evangelista]
Parte de Paróquia de S. João Evangelista
Livro de registo de óbitos da igreja de S. João Evangelista.
[Carta de António Ferreira Fiandor sobre os bens de Diogo Cassels]
Parte de Paróquia de S. João Evangelista
[Livro de atas da Junta Paroquial 1894-1902]
Parte de Paróquia de S. João Evangelista
Atas relativas à nomeação de elementos da junta paroquial, questões relativas ao cemitério e administração do fundo dos pobres, segundo o cânone 4º, artigo 13 do Regulamento da Igreja Lusitana.
Programa da inauguração do monumento dedicado a Diogo Cassels
Parte de Paróquia de S. João Evangelista
Programa da inauguração do monumento dedicado a Diogo Cassels com indicação dos autores (escultor José de Sousa Caldas e do arquiteto José Fernandes da Silva). Inclui os nomes da comissão do monumento.
Livro de atas da Sociedade Evangélica de Socorros
Parte de Paróquia de S. João Evangelista
Livro de atas da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Sociedade Evangélica de Socorros aos pobres e doentes com registos das condições dos associados, gestão financeira da Sociedade e donativos.
O Presidente era Diogo Cassels e os secretários: Júlio Gomes dos Santos, José Pereira de Pina Cabral.
Minutes book of the Ordinary and Extraordinary General Assembly of the Evangelical Society of Aid to the poor and sick with records of the conditions of members, financial management of the Society, and donations.
The President was Diogo Cassels and the secretaries: Júlio Gomes dos Santos, José Pereira de Pina Cabral.
Livro de atas da secção de jovens da Igreja de S. João Evangelista
Parte de Paróquia de S. João Evangelista
Livro de atas da direção da secção de jovens composto por atas e autos de posse. O Presidente era Fernando da Luz Soares até 18 de Março de 1962, seguindo-se depois Mário Daniel de Pina Cabral e Silva eleito a 06 de Maio de 1962.
Contém um auto de posse de 1961.04.21
Esta secção segue os princípios da Liga do Esforço Cristão, presidida pelo reverendo Agostinho Arbiol a 20 de Maio de 1962.
Paróquia de S. João Evangelista. 1868-
[Nota sobre indicações testamentárias de Diogo Cassels relacionadas com a Pulvertaft]
Parte de Paróquia de S. João Evangelista
Nota sobre indicações testamentárias de Diogo Cassels relacionadas com aempresa Pulvertaft, acerca de casas anexas à Paróquia do Salvador do Mundo (Prado). O testamenteiro era André Boys Cassels.
Parte de Paróquia de S. João Evangelista
Auto de inauguração do monumento dedicado a Diogo Cassels
Parte de Paróquia de S. João Evangelista
Auto de inauguração e entrega à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia do monumenro erigido ao benemérito da instrução que foi Diogo Cassels.