Passeio à Tapada das Necessidades
- PT ILCAE CFIL/AIJ/016
- Documento composto
- 1939-06-10
Passeio à Tapada das Necessidades
Passeio ao parque Silva Porto.
Passeio a Mafra, Ericeira e Sintra
Passeio a Mafra, Ericeira e Sintra
Fotografias de casamento.
António Ferreira Fiandor ordenado presbítero
António Ferreira Fiandor ordenado presbítero.
António Ferreira Fiandor com uniforme militar
António Ferreira Fiandor com uniforme militar.
António Ferreira Fiandor com uniforme militar
António Ferreira Fiandor com uniforme militar.
António Ferreira Fiandor com dois amigos
António Ferreira Fiandor com dois amigos.
Fotografia de António Ferreira Fiandor
Fotografia de António Ferreira Fiandor.
Passeio à Penha em Guimarães.
António Ferreira Fiandor e amigo em Lisboa
António Ferreira Fiandor e amigo em Lisboa, na rua do Ouro.
António Ferreira Fiandor à porta da igreja do Bom Pastor
Fotografia de António Ferreira Fiandor tirada por Miss Doris Bushby à porta da igreja do Bom Pastor, no domingo, 14 de Junho de 1953, na reunião fraternal da Igreja Lusitana no norte.
António Ferreira Fiandor com veste litúrgica
António Ferreira Fiandor com veste litúrgica.
António Ferreira Fiandor e o reverendo Agostinho Arbiol
António Ferreira Fiandor e o reverendo Agostinho Arbiol.
Quadro a óleo de D. António Ferreira Fiandor
Quadro a óleo de D. António Ferreira Fiandor.
D. António Ferreira Fiandor nasceu no Porto, em 1884 e faleceu em 23 de Julho de 1970.
Habilitações literárias:
After elementary education, he gets a job in a religious sculpture workshop. In 1901, he attended a cult, for the first time, at the Lusitana Church of the Redeemer (Porto), integrating himself in the community's activities. Between 1903 and 1907 he attended the Theological Course given by John Harden, in the Prado. Religious course:
In 1905 he was licensed as a preacher by the Synod
On April 26, 1908, a deacon was established in Madrid by Bishop D. Juan Bautista Cabrera. Reverend Flower appointed coadjutor in the Redeemer
In 1911, in this parish, he was ordained a Priest, also by Bishop Cabrera, of the Spanish Reformed Episcopal Church. From May 1908 to November 1923 he was Minister-Coadjutor of the Church of the Redeemer, in Porto.
After the death of Diogo Cassels, in 1923, he left Fiandor the inheritance: replacement in the direction of Escola do Torne and pastor of the Church of S. João Evangelista.
In November 1957, the Diocesan Synod (of which he was President since 1939) elects him Bishop of the Church. It was sacred on June 22, 1958, in the Cathedral of São Paulo, in Lisbon. There were sacred bishops D. Plínio Simões (Brazilian Episcopal Church), Normann Nash (US Episcopal Church), and James McCann, from the Church of Ireland.
In 1960 he resigned to the presidency of the Synod, due to age limit. He remained a diocesan until the consecration of D. Luís Pereira
In 1962, continuing to serve the Church until the end of his days.
Still, in 1968 he took part in the commemorative events for the centenary of Escola do Torne, which he directed for almost half a century.
Augusto Nogueira nasceu em Sebolido, Castelo de Paiva, a 10 de Junho de 1871. Foi professor da Escola do Prado, desde 1913, onde se instalou com a esposa Albertina Lopes de Almeida, onde foi responsável pelas classes femininas. Faleceu em 1966.
Percurso religioso:
Augusto Nogueira was born in Sebolido, Castelo de Paiva, on June 10, 1871. He was a teacher at Primary Prado School, since 1913, where he settled with his wife Albertina Lopes de Almeida, where he was responsible for the female classes. He died in 1966.
Religious path:
He joined the Lusitanian Church in 1898
In 1922 he was ordained a deacon
In 1924 he was ordained an elder
John Mason Harden nasceu na Irlanda e foi educado no Trinity College, em Dublin. Instalou-se em 1903 em Vila Nova de Gaia, Coimbrões, para reger o curso teológico do qual sairam alguns presbíteros da Igreja Lusitana como o reverendo Armando Pereira de Araújo, o reverendo António Ferreira Fiandor, o reverendo José Maria Leite Bonaparte, o reverendo Júlio Bento da Silva.
Foi o primeiro ministro do Prado, em 1905-1907, sucedeu-lhe Leite Bonaparte até 1908.
Quando regressou à Irlanda tornou-se Bispo de Tuam, Killala e Achonry entre entre 1927 e 1931.
Jaime Amadeu Lopes Ribeiro Dias
Jaime Amadeu Lopes Ribeiro Dias
Fernando da Luz Soares, Bispo Emérito.
Telmo Fernando Almeida e Silva
Telmo Silva
José Nunes Chaves (1828-1893) era um ex-padre católico que abjurara em 1876 e ex-capelão da igreja da colónia italiana do Loreto. Nesse mesmo ano funda a Missão Episcopal, na Rua de S. Marçal, em Lisboa. Foi também o fundador em 1877 da Igreja de Jesus, em Lisboa.
Em 1889 deixa a Igreja Lusitana e ingressa na Presbiteriana. Joaquim dos Santos Figueiredo, ex-sacerdote católico, tornou-se pastor da igreja presbiteriana de Lisboa, substituindo o Rev. José Nunes Chaves.
[Grupo de alunos da Escola do Torne com a professora Francelina]
Grupo de alunos da Escola do Torne com a professora Francelina.
António Pinto Ribeiro Júnior foi instituído pregador licenciado em 1927, ordenado diácono em 1933 e presbítero em 1935. Estudou no Curso Teológico de Madrid.
Grupo de alunas da Escola do Torne
Fotografia de grupo de alunas da Escola do torne com as professoras.
Sagração de D. Jorge de Pina Cabral06
Sagração de D. Jorge de Pina Cabral09
Sagração de D. Jorge de Pina Cabral11
Sagração de D. Jorge de Pina Cabral14