[Livro de óbitos da paróquia de S. João Evangelista]
- PT ILCAE PSJE/AR/RO/001
- Documento composto
- 1929-02-14-1954-09-19
Part of Paróquia de S. João Evangelista
Livro de registo de óbitos da igreja de S. João Evangelista.
4 results with digital objects Show results with digital objects
[Livro de óbitos da paróquia de S. João Evangelista]
Part of Paróquia de S. João Evangelista
Livro de registo de óbitos da igreja de S. João Evangelista.
[Nota sobre indicações testamentárias de Diogo Cassels relacionadas com a Pulvertaft]
Part of Paróquia de S. João Evangelista
Nota sobre indicações testamentárias de Diogo Cassels relacionadas com aempresa Pulvertaft, acerca de casas anexas à Paróquia do Salvador do Mundo (Prado). O testamenteiro era André Boys Cassels.
[Livro de atas da Junta Paroquial 1894-1902]
Part of Paróquia de S. João Evangelista
Atas relativas à nomeação de elementos da junta paroquial, questões relativas ao cemitério e administração do fundo dos pobres, segundo o cânone 4º, artigo 13 do Regulamento da Igreja Lusitana.
Livro de atas da secção de jovens da Igreja de S. João Evangelista
Part of Paróquia de S. João Evangelista
Livro de atas da direção da secção de jovens composto por atas e autos de posse. O Presidente era Fernando da Luz Soares até 18 de Março de 1962, seguindo-se depois Mário Daniel de Pina Cabral e Silva eleito a 06 de Maio de 1962.
Contém um auto de posse de 1961.04.21
Esta secção segue os princípios da Liga do Esforço Cristão, presidida pelo reverendo Agostinho Arbiol a 20 de Maio de 1962.
Paróquia de S. João Evangelista. 1868-